央企原董事长中央巡视后落马,今年已有40名中管干部被查
⭐发布日期:2024年09月23日 | 来源:半岛晨报
【澳门正版金牛版网站免费】 |
【新澳彩号码记录】 |
【员工儿子高考718分公司奖10万】 | 【新澳门香港资料大全】 | 【澳门周公神网】 | 【4949澳门免费大全49图库】 | 【澳门一肖一码100%准确网站】 | 【33图库最新版本下载】 | 【香港二四六资料大全一鸣l】 | 【正宗香港内部资料】 |
【777788888王中王中特】 | 【澳门正版资料免费大全精准】 | 【澳门精准三肖三码凤凰网】 | 【新澳门彩综合出号走势图】 | 【澳门六开彩结果查询注意事项】 | 【管家婆怎么买经典版】 | 【猪八戒澳门传真】 | 【香港最准确的六肖期期准】 |
8月30日,中央纪委国家监委发布消息,中国航空工业集团有限公司原党组书记、董事长谭瑞松涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。至此,今年被查的中管干部已达到40人。
谭瑞松1962年2月出生于吉林省吉林市,湖南攸县人,研究员级高级工程师,曾长期在航空系统工作。1983年毕业于北京航空学院发动机设计专业后,谭瑞松进入哈尔滨东安汽车发动机制造公司工作,先后担任东安公司工艺员、工艺室主任、车间技术副主任、车间主任,副总工程师,副总经理。1998年,谭瑞松任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总经理,2000年任哈尔滨东安发动机(集团)有限公司副董事长、总经理,2004年4月起任哈尔滨航空工业(集团)有限公司董事长、党委书记,半年后任中航二集团副总经理。
2008年,谭瑞松任中国航空工业集团公司副总经理、党组副书记,兼集团保密委员会主任,2012年任中国航空工业集团公司总经理、党组副书记,中国航空工业集团公司董事。2018年,谭瑞松任中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记。
谭瑞松已于去年卸任。去年3月1日,中国航空工业集团有限公司召开领导班子会议,宣布中央关于中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记免职的决定:根据工作需要,按照中央企业领导人员任职年龄有关规定,免去谭瑞松同志的中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记职务。
公开信息显示,中国航空工业集团有限公司是由中央管理的国有特大型企业,是国家授权的投资机构,于2008年11月6日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。集团公司设有航空武器装备、军用运输类飞机、直升机、机载系统、通用航空、航空研究、飞行试验、航空供应链与军贸、专用装备、汽车零部件、资产管理、金融、工程建设等产业,下辖100余家成员单位、25家上市公司,员工逾40万人。
去年4月至6月,二十届中央第一轮巡视对30家中管企业党组开展常规巡视,其中就包括航空工业集团党组。返回搜狐,查看更多
责任编辑:
【2024澳门天天开好彩大全免费】 【新澳天天开奖资料大全最新】 |
【2024年天天开好彩资料】 【新澳天天开奖资料大全最新54期】 |
【2024澳门天天开好彩大全53期】 【澳门天天开彩期期精准】 |
【2024全年资料免费大全】 【新澳天天开奖资料大全】 |
【澳门内部最精准免费资料】 【2024澳门天天开好彩大全】 |
【2024年新奥门天天开彩免费资料】 【新澳2024今晚开奖资料】 【警方通报男子遭多人殴打取乐】 |
发表评论
刘碧丽
4秒前:8月30日,中央纪委国家监委发布消息,中国航空工业集团有限公司原党组书记、董事长谭瑞松涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
IP:26.57.9.*
Wyenn
9秒前:1983年毕业于北京航空学院发动机设计专业后,谭瑞松进入哈尔滨东安汽车发动机制造公司工作,先后担任东安公司工艺员、工艺室主任、车间技术副主任、车间主任,副总工程师,副总经理。
IP:21.69.2.*
菲利普·博斯科
6秒前:1998年,谭瑞松任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总经理,2000年任哈尔滨东安发动机(集团)有限公司副董事长、总经理,2004年4月起任哈尔滨航空工业(集团)有限公司董事长、党委书记,半年后任中航二集团副总经理。
IP:74.26.7.*